序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 佘黎明 | 100% | 200.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
佘黎明
|
|
2 |
母红利
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
韩城市友谊商贸有限责任公司雅莹分公司
|
母红利 | 2019-03-20 |
2 |
韩城市友谊商贸有限责任公司西峙路分公司
|
蒋娟娟 | 2019-03-20 |
3 |
韩城市友谊商贸有限责任公司迪柯尼分公司
|
同艺宁 | 2019-03-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-04-16
|
营业期限至:
|
2 | 2020-03-24 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省韩城市太史大街中段),原生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市韩城市)
|
现生产经营地:(陕西省韩城市太史大街中段),现生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市韩城市)
|
3 | 2018-11-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘建国
|
佘黎明
|
4 | 2018-11-26 | 投资者变更 |
刘建国 [退出]
|
佘黎明 [新增]
|
5 | 2018-11-26 | 法定代表人变更 |
刘建国
|
佘黎明
|
6 | 2018-11-26 | 主要人员备案 |
姓名: 党宝贵; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 刘建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 佘在利; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 母红利; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 佘黎明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
7 | 2018-11-26 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 佘在利; 出资额: 60; 百分比: 30 [退出]姓名: 刘建国; 出资额: 140; 百分比: 70 [退出]
|
姓名: 佘黎明; 出资额: 200; 百分比: 100 [新增]
|
8 | 2018-11-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2017-07-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘建国
|
刘建国
|
10 | 2017-07-14 | 投资者变更 |
刘建国
|
刘建国
|