序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡月 | 60% | 600万人民币 |
2 | 关立民 | 40% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
关立民
|
|
2 |
关凯
|
|
3 |
马艳
|
|
4 |
胡月
|
|
5 |
胡汉铭
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西汉拍拍卖中心有限公司绵阳分公司
|
杨振宇 | 2014-03-12 |
2 |
陕西汉拍拍卖中心有限公司镇巴分公司
|
王善民 | 2006-06-06 |
3 |
陕西汉拍拍卖中心有限公司城固咨询分公司
|
李秀全 | 2005-09-26 |
4 |
陕西汉拍拍卖中心有限公司洋县拍卖行
|
饶长铭 | 2005-09-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡月
|
关立民
|
2 | 2018-11-14 | 投资者变更 |
胡月 [退出]
|
关立民 [新增]
|
3 | 2018-11-14 | 法定代表人变更 |
胡月
|
关立民
|
4 | 2018-11-14 | 主要人员备案 |
姓名: 关凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 关立民; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 胡汉铭; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 胡月; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 马艳; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 关凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 关立民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 胡汉铭; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 胡月; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 马艳; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
5 | 2018-08-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
关立民
|
胡月
|
6 | 2018-08-21 | 投资者变更 |
关立民 [退出]
|
胡月 [新增]
|
7 | 2018-08-21 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(陕西省汉中市汉台区北团结街258号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市汉台区)
|
现生产经营地:(陕西省汉中市汉台区北团结街258号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市汉台区)
|
8 | 2018-08-21 | 法定代表人变更 |
关立民
|
胡月
|
9 | 2018-08-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 关凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 关立民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 关立民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 胡月; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王彤; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 关凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 关立民; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 胡汉铭; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 胡月; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 马艳; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
10 | 2017-07-10 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(陕西省汉中市汉台区北团结街258号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市汉台区)
|
现生产经营地:(陕西省汉中市汉台区北团结街258号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市汉台区)
|