序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘庆英 | 79.5025% | 5231.2645万 |
2 | 李钰东 | 20.4975% | 1348.7355万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李钰东
|
|
2 |
刘庆英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西万兴建设有限公司汉中分公司
|
吴军 | 2015-08-26 |
2 |
陕西万兴建设有限公司金寨分公司
|
张林 | 2006-08-03 |
3 |
陕西万兴建设有限公司联盟分公司
|
贾力 | 2003-03-18 |
4 |
陕西万兴建设有限公司高潮分公司
|
金波 | 2003-03-18 |
5 |
金寨分公司
|
||
6 |
高潮分公司
|
||
7 |
联盟分公司
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李祥生; 证件号码: ***************; 职位: 董事 [退出]姓名: 李钰东; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 刘庆英; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 李钰东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 刘庆英; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
2 | 2021-07-16 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李钰东; 出资额: 1348.7355; 百分比: 20.4975姓名: 刘庆英; 出资额: 1407.6594; 百分比: 21.393姓名: 李祥生; 出资额: 3823.6051; 百分比: 58.1095 [退出]
|
姓名: 李钰东; 出资额: 1348.7355; 百分比: 20.4975姓名: 刘庆英; 出资额: 5231.2645( + 271.62857% ); 百分比: 79.5025
|
3 | 2021-07-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李钰东
|
李钰东
|
4 | 2018-11-13 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省汉中市勉县勉阳镇旧州村三组),原生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市勉县)
|
现生产经营地:(陕西省汉中市勉县勉阳镇旧州村三组),现生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市勉县)
|
5 | 2018-11-13 | 联系电话变更 |
*******
|
***********
|
6 | 2018-11-13 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(陕西省汉中市勉县勉阳镇旧州村三组),原生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市勉县)
|
现生产经营地:(陕西省汉中市勉县勉阳镇旧州村三组),现生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市勉县)
|
7 | 2018-11-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-10-31
|
营业期限至:
|
8 | 2018-11-13 | 注册资本(金)变更 |
2010
|
6580( + 227.36318% )
|
9 | 2018-11-13 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李钰东; 出资额: 412; 百分比: 20.4975姓名: 刘庆英; 出资额: 430; 百分比: 21.393姓名: 李祥生; 出资额: 1168; 百分比: 58.1095
|
姓名: 李钰东; 出资额: 1348.7355( + 227.36299% ); 百分比: 20.4975姓名: 刘庆英; 出资额: 1407.6594( + 227.36265% ); 百分比: 21.393姓名: 李祥生; 出资额: 3823.6051( + 227.36345% ); 百分比: 58.1095
|
10 | 2016-12-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
袁永生
|
李钰东
|