序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 西安飞机资产管理有限公司 | 79.19% | 237.57万 |
2 | 陕西隆地实业有限公司 | 20.81% | 62.43万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐建军
|
|
2 |
范根健
|
|
3 |
丁爱彤
|
|
4 |
王瑾
|
|
5 |
吕丰超
|
|
6 |
张峰
|
|
7 |
汪林
|
|
8 |
罗涛
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
汉中陕飞航空科技服务有限公司南区分公司
|
范根健 | 2022-02-24 |
2 |
汉中陕飞航空科技服务有限公司萃庭超市分公司
|
范根健 | 2019-07-31 |
3 |
汉中陕飞航空科技服务有限公司会展中心
|
范根健 | 2012-06-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 范根健; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 吕丰超; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 唐建军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 汪林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王文丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王瑾; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张峰; 证件号码: *****************X; 职位: 监事会主席姓名: 赵凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 丁爱彤; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 范根健; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 吕丰超; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 罗涛; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [新增]姓名: 唐建军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 汪林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王瑾; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张峰; 证件号码: *****************X; 职位: 监事会主席
|
2 | 2021-12-16 | 章程备案 |
第三十五条 公司设董事会,对股东会负责。董事会由5名董事组成。其中西安飞机资产管理有限公司推荐4名董事;陕西隆地实业有限公司推荐1名董事。
|
修订原章程30、31、32、33、34、35、36、39、69、71、74、78条
|
3 | 2021-09-29 | 章程备案 |
|
新增第三十五条 公司设董事会,对股东会负责。董事会由5名董事组成。其中西安飞机资产管理有限公司推荐4名董事;陕西隆地实业有限公司推荐1名董事。
|
4 | 2021-09-29 | 章程备案 |
|
第三十五条 公司设董事会,对股东会负责。董事会由5名董事组成。其中西安飞机资产管理有限公司推荐4名董事;陕西隆地实业有限公司推荐1名董事。
|
5 | 2021-09-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕丰超; 证件号码: *****************X; 职位: 经理姓名: 唐建军; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 汪林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王灿明; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [退出]姓名: 王文丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 袁海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 张峰; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 张向军; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 范根健; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]姓名: 吕丰超; 证件号码: *****************X; 职位: 经理姓名: 唐建军; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 汪林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王文丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王瑾; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 张峰; 证件号码: *****************X; 职位: 监事会主席姓名: 赵凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
6 | 2021-07-23 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 陕西隆地实业有限公司; 出资额: 62.43; 百分比: 20.81企业名称: 中航飞机有限责任公司; 出资额: 237.57; 百分比: 79.19
|
企业名称: 陕西隆地实业有限公司; 出资额: 62.43; 百分比: 20.81企业名称: 西安飞机资产管理有限公司; 出资额: 237.57; 百分比: 79.19 [名称变更]
|
7 | 2021-05-27 | 行业代码变更 |
5170:机械设备、五金产品及电子产品批****
|
7590:其他科技推广服务业
|
8 | 2021-05-27 | 经营范围变更 |
金属材料、普通机械、仪器仪表、电线电缆、化工产品(除危险品)、五金交电、轴承、建材、百货、针纺织品、航空器材、办公用品、劳保用品、农副土特产品销售;烟草零售;进出口贸易及代理服务(凭证经营);餐饮服务、住宿、预包装食品零售(仅限分支机构);物业管理;设备及运输工具租赁;会务策划、接待服务、票务代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研****;新材料技术推广服务;供应链管理服务;国内贸易代理;民用航空材料销售;金属材料销售;电力电子元器件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;日用百货销售;劳动保护用品销售;农副产品销售;会议及展览服务;票务代理服务;物业管理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;货物进出口;烟草制品零售;住宿服务;餐饮服务;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
9 | 2021-05-27 | 名称变更 |
汉中陕飞商贸有限公司
|
汉中陕飞航空科技服务有限公司
|
10 | 2020-07-27 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 陕西隆地实业有限公司; 出资额: 62.43; 百分比: 20.81企业名称: 陕西飞机工业(集团)有限公司; 出资额: 237.57; 百分比: 79.19 [退出]
|
企业名称: 陕西隆地实业有限公司; 出资额: 62.43; 百分比: 20.81企业名称: 中航飞机有限责任公司; 出资额: 237.57; 百分比: 79.19 [新增]
|