序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈明勇 | 35% | 1501.143万 |
2 | 刘艳莉 | 32.5% | 1393.9185万 |
3 | 刘汉玲 | 32.5% | 1393.9185万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈明勇
|
|
2 |
刘艳莉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西乡县云盘建筑工程有限责任公司塑料钢门窗厂
|
李秀国 | 2004-03-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-22 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(陕西省汉中市西乡县进站路西侧(西苑酒店二楼)),原生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市西乡县)
|
现生产经营地:(陕西省汉中市西乡县进站路西侧(西苑酒店二楼)),现生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市西乡县)
|
2 | 2017-07-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈明勇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 黄村兰; 证件号码: ***************; 职位: 其他人员 [退出]姓名: 刘甫林; 证件号码: ****************; 职位: 其他人员 [退出]
|
姓名: 陈明勇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 刘艳莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
3 | 2017-07-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2036-03-27
|
营业期限至:
|
4 | 2017-07-22 | 董事备案 |
姓名: 陈明勇;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 黄村兰;证件号码*********; 职位: 其他人员 [退出]姓名: 刘甫林;证件号码**********; 职位: 其他人员 [退出]
|
姓名: 陈明勇;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 刘艳莉;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]
|
5 | 2017-07-22 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈明勇; 出资额: 4; 百分比: 0.0933姓名: 黄村兰; 出资额: 40; 百分比: 0.9326 [退出]姓名: 刘甫林; 出资额: 4244.98; 百分比: 98.9741 [退出]
|
姓名: 刘汉玲; 出资额: 1393.9185; 百分比: 32.5 [新增]姓名: 刘艳莉; 出资额: 1393.9185; 百分比: 32.5 [新增]姓名: 陈明勇; 出资额: 1501.143( + 37428.575% ); 百分比: 35
|
6 | 2016-03-30 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:()
|
现生产经营地:(陕西省汉中市西乡县进站路西侧(西苑酒店二楼)),现生产经营地所在行政区划:(陕西省汉中市西乡县)
|
7 | 2016-03-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:苏倩,原联络员固定电话:****-*******,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:**********@qq.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:苏倩,现联络员固定电话:****-*******,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:**********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:刘汉玲,现财务负责人固定电话:*******,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2016-03-30 | 联络员备案变更 |
原联络员姓名:苏倩;电话:******电话:****** 原联络员电子邮箱:**********@qq.com;证件号码*********;原财务负责人姓名:;电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;证件号码*********
|
现联络员姓名:苏倩;电话:******电话:****** 现联络员电子邮箱:**********@qq.com;证件号码*********;现财务负责人姓名:刘汉玲;电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;证件号码*********
|
9 | 2016-03-30 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈明勇; 出资额: 4; 百分比: 0.1827姓名: 黄村兰; 出资额: 40; 百分比: 1.8273姓名: 刘甫林; 出资额: 2144.98; 百分比: 97.9899
|
姓名: 陈明勇; 出资额: 4; 百分比: 0.0933姓名: 黄村兰; 出资额: 40; 百分比: 0.9326姓名: 刘甫林; 出资额: 4244.98( + 97.90301% ); 百分比: 98.9741
|
10 | 2016-03-30 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限至: 2016-03-27
|
营业期限至: 2036-03-27
|