序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 牛胜祥 | 26% | 260.0万人民币 |
2 | 张作箭 | 20% | 200.0万人民币 |
3 | 谢永东 | 20% | 200.0万人民币 |
4 | 张晟博 | 15% | 150.0万人民币 |
5 | 孙新武 | 10% | 100.0万人民币 |
6 | 杨晓霞 | 9% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦剑
|
|
2 |
梁晓光
|
|
3 |
苏前丰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
兰州中诚信工程安全咨询有限责任公司新疆分公司
|
牛胜祥 | 2008-05-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-14 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2022-06-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
|
|
3 | 2022-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2021-07-07 | 章程修正案 |
|
|
5 | 2021-07-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
|
|
6 | 2021-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
7 | 2020-06-01 | 章程修正案 |
|
|
8 | 2020-06-01 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
9 | 2019-12-18 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2019-12-18 | 章程修正案 |
|
|