序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 甘肃药业投资集团有限公司 | 86% | 8600.0万人民币 |
2 | 兰州肽谷生物产业****展有限公司 | 10% | 1000.0万人民币 |
3 | 兰州远方药业(集团)有限公司 | 2% | 200.0万人民币 |
4 | 甘肃省中药现代制药工程研究院有限公司 | 1% | 100.0万人民币 |
5 | 甘肃皓天化学科技有限公司 | 1% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱国玉
|
|
2 |
康永红
|
|
3 |
包旭宏
|
|
4 |
陈建林
|
|
5 |
樊海峰
|
|
6 |
金兴谊
|
|
7 |
晋玲
|
|
8 |
宋敏平
|
|
9 |
薛吉军
|
|
10 |
曹军华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-27 | 经营范围变更 |
许可项目:食品进出口;食品互联网销售;药品零售;第三类医疗器械经营;药品批****;食品经营;药品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)*** 一般项目:业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);创业空间服务;科技中介服务;知识产权服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;医学研究和试验****展;工程和技术研究和试验****展;会议及展览服务;玻璃仪器销售;实验分析仪器销售;制药专用设备销售;智能仪器仪表销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;国内贸易代理;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
|
许可项目:药品进出口;第三类医疗器械经营;药品批****;食品互联网销售;食品销售;药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)*** 一般项目:食品进出口;医学研究和试验****展;专业设计服务;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;玻璃仪器销售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);专用化学产品销售(不含危险化学品);会议及展览服务;科技中介服务;第一类医疗器械销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);国内贸易代理;制药专用设备销售;智能仪器仪表销售;工程和技术研究和试验****展;创业空间服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;汽车新车销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;知识产权服务(专利代理服务除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
|
2 | 2022-04-27 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2021-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓月婷:监事董子彪:监事曹军华:监事会主席王贤斌:董事长兼总经理 [退出]宋敏平:董事晋玲:董事金兴谊:董事薛吉军:董事康永红:董事陈建林:董事樊海峰:董事包旭宏:董事
|
董子彪:监事邓月婷:监事曹军华:监事会主席邱国玉:董事长兼总经理 [新增]樊海峰:董事金兴谊:董事晋玲:董事康永红:董事薛吉军:董事宋敏平:董事包旭宏:董事陈建林:董事
|
4 | 2021-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
王贤斌 [退出]
|
邱国玉 [新增]
|
5 | 2021-06-07 | 经营范围变更 |
医学研究和实验****展;技术推广服务;知识产权服务;科技中介服务;创业空间服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
许可项目:食品进出口;食品互联网销售;药品零售;第三类医疗器械经营;药品批****;食品经营;药品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)*** 一般项目:业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);创业空间服务;科技中介服务;知识产权服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;医学研究和试验****展;工程和技术研究和试验****展;会议及展览服务;玻璃仪器销售;实验分析仪器销售;制药专用设备销售;智能仪器仪表销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;国内贸易代理;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
|
6 | 2021-06-07 | 章程修正案 |
|
|
7 | 2021-05-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
王贤斌
|
王贤斌
|
8 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董子彪:监事邓月婷:监事曹军华:监事会主席王贤斌:董事长兼总经理金兴谊:董事樊海峰:董事宋敏平:董事晋玲:董事包旭宏:董事陈建林:董事薛吉军:董事康永红:董事
|
董子彪:监事邓月婷:监事曹军华:监事会主席王贤斌:董事长兼总经理金兴谊:董事薛吉军:董事宋敏平:董事康永红:董事晋玲:董事陈建林:董事包旭宏:董事樊海峰:董事
|
9 | 2021-05-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
其他有限责任公司
|