序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 兰州空间技术物理研究所 | 100% | 929.920000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡安宗
|
|
2 |
刘祥川
|
|
3 |
张晓曦
|
|
4 |
冯焱
|
|
5 |
李宏
|
|
6 |
马海亮
|
|
7 |
沈明
|
|
8 |
蒙谦
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
兰州华宇航天服务保障有限责任公司航天和美分公司
|
胡安宗 | 2021-01-26 |
2 |
兰州华宇航天服务保障有限责任公司城关分公司
|
胡安宗 | 2020-08-19 |
3 |
兰州华宇航天服务保障有限责任公司华宇宾馆
|
胡安宗 | 1997-04-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2021-12-22 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2021-12-22 | 市场主体类型变更 |
|
|
4 | 2020-05-26 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2020-05-26 | 章程修正案 |
|
|
6 | 2020-05-14 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2020-05-14 | 章程修正案 |
|
|
8 | 2020-05-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
9 | 2019-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
10 | 2019-08-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
|
|