序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 兰州飞行控制有限责任公司 | 100% | 550.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金浩平
|
|
2 |
刘忠
|
|
3 |
张强朝
|
|
4 |
宋俊平
|
|
5 |
杨巍
|
|
6 |
李文成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王贵超:监事 [退出]姬海燕:监事 [退出]李永祥:监事 [退出]张强朝:董事兼总经理金浩平:董事长杨巍:董事宋俊平:董事刘忠:董事
|
李文成:监事 [新增]张强朝:董事兼总经理金浩平:董事长宋俊平:董事杨巍:董事刘忠:董事
|
2 | 2021-12-30 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
3 | 2021-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王贵超:监事姬海燕:监事李永祥:监事刘立群:董事兼总经理 [退出]金浩平:董事长刘忠:董事宋俊平:董事杨巍:董事
|
姬海燕:监事李永祥:监事王贵超:监事张强朝:董事兼总经理 [新增]金浩平:董事长杨巍:董事刘忠:董事宋俊平:董事
|
4 | 2020-12-30 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
兰州飞行控制有限责任公司 :50.0000万元
|
兰州飞行控制有限责任公司 :550.0000( + 1000% )万元
|
5 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姬海燕:监事李永祥:监事王贵超:监事刘立群:董事兼总经理金浩平:董事长杨巍:董事王慧明:董事 [退出]王新录:董事 [退出]
|
王贵超:监事李永祥:监事姬海燕:监事刘立群:董事兼总经理金浩平:董事长宋俊平:董事 [新增]杨巍:董事刘忠:董事 [新增]
|
6 | 2020-12-30 | 章程修正案 |
|
|
7 | 2020-12-30 | 注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) |
50.0000(万元)
|
550.0000(万元)( + 1000% )
|
8 | 2020-01-15 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
9 | 2017-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏金霞:监事 [退出]盛国苍:监事 [退出]王贵超:监事孙素兰:监事 [退出]金浩平:董事兼总经理 [退出]张复京:董事长 [退出]杨巍:董事王慧明:董事王新录:董事颜荣鲁:副总经理 [退出]何尉:副总经理 [退出]
|
姬海燕:监事 [新增]王贵超:监事李永祥:监事 [新增]刘立群:董事兼总经理 [新增]金浩平:董事长 [新增]杨巍:董事王新录:董事王慧明:董事
|
10 | 2017-09-12 | 经营范围变更 |
机械制造;矿用机械支护设备、振动成型设备、振动机械、煤矿机械、石油机械产品的生产、制造与销售;选矿成套设备研****、制造;矿产品的经营(不含特种矿产品);电器设备与控制系统的研****与生产(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外)****
|
机械制造;测控设备、矿用机械设备、机电设备、电机伺服控制系统的研****与生产;电器设备与控制系统的研****与生产(以上项目依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|