序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余良掑 | 50% | 750.0万人民币 |
2 | 甘肃建航文化****展有限公司 | 30% | 450.0万人民币 |
3 | 小西纯一 | 20% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余良掑
|
|
2 |
余航峰
|
|
3 |
小西纯一
|
|
4 |
吴瑾瑾
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-03 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
肃北县建辉加工有限责任公司 450(万元) 人民币 30%; [退出]余良掑 750(万元) 人民币 50%;小西纯一 300(万元) 人民币 20%;
|
甘肃建航文化****展有限责任公司 450(万元) 人民币 30%; [新增]余良掑 750(万元) 人民币 50%;小西纯一 300(万元) 人民币 20%;
|
2 | 2018-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
小西纯一:董事余良掑:董事长吴瑾瑾:监事何尔建:总经理 [退出]
|
小西纯一:董事余航峰:董事兼总经理 [新增]吴瑾瑾:监事余良掑:董事长
|
3 | 2018-07-03 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2018-07-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
余良掑
|
余良掑
|
5 | 2011-01-28 | 实收资本变更 |
1269.728700
|
1500.000000( + 18.13547% )
|
6 | 2011-01-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
余良掑1肃北县建辉加工有限责任公司2小西纯一 [退出]
|
余良掑1肃北县建辉加工有限责任公司1小西纯一 [新增]
|
7 | 2010-08-13 | 实收资本变更 |
624.220000
|
1269.728700( + 103.41045% )
|
8 | 2009-12-07 | 实收资本变更 |
400.000000
|
624.220000( + 56.055% )
|
9 | 2009-11-04 | 实收资本变更 |
0
|
400.000000
|