序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任洁 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高江南
|
|
2 |
姜蕴倩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-11 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李广勇 :3000.0000万元 [退出]
|
任洁 :3000.0000万元 [新增]
|
2 | 2021-03-11 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
3 | 2019-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高江南:执行董事兼经理
|
姜蕴倩:监事 [新增]高江南:执行董事兼经理
|
4 | 2019-05-17 | 经营范围变更 |
混凝土生产加工与销售、建筑材料、装潢材料、金属材料、机械设备、建筑设备、电器、五金交电、电线电缆的批****和零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
建筑业及其他可自主经营的无需许可或审批的项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)****
|
5 | 2019-05-17 | 章程修正案 |
|
|
6 | 2017-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李广勇:执行董事兼经理 [退出]
|
高江南:执行董事兼经理 [新增]
|
7 | 2017-06-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
甘肃省兰州市兰州新区兰州新区西岔镇火家湾村二社
|
甘肃省兰州市兰州新区西岔镇火家湾村二社
|
8 | 2017-06-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
李广勇 [退出]
|
高江南 [新增]
|
9 | 2017-03-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
任政宇 [退出]
|
李广勇 [新增]
|
10 | 2017-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭田胜:监事 [退出]任政宇:执行董事兼经理 [退出]
|
李广勇:执行董事兼经理 [新增]
|