序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴立丹 | 60% | 1908.0万人民币 |
2 | 吴祥兵 | 40% | 1272.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴立丹
|
|
2 |
吴祥兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-25 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2020-05-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
3 | 2018-08-27 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2018-02-02 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
5 | 2018-02-02 | 注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) |
|
|
6 | 2018-02-02 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2015-05-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
8 | 2014-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
9 | 2014-08-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
10 | 2014-08-06 | 联络员备案 |
|
|