序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘海涛 | 80% | 280万人民币 |
2 | 康文科 | 20% | 70万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘海涛
|
|
2 |
刘洪涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-05 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
康文科 :70.0000万元 [退出]刘海涛 :280.0000万元
|
刘洪涛 :70.0000万元 [新增]刘海涛 :280.0000万元
|
2 | 2022-05-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康文科:监事 [退出]刘海涛:执行董事 [退出]刘海涛:经理 [退出]
|
刘洪涛:监事 [新增]刘海涛:执行董事兼经理 [新增]
|
3 | 2021-02-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
自2011年03月18日 至2021年03月17日
|
自2011年03月18日 至2031年03月17日
|