序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 正宁县粮食局 | 100% | 279.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵会民
|
|
2 |
李晓贤
|
|
3 |
巨瑶
|
|
4 |
范继峰
|
|
5 |
周海静
|
|
6 |
何长龙
|
|
7 |
彭佳楠
|
|
8 |
高继宗
|
|
9 |
荔甲雄
|
|
10 |
赵建龙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
甘肃省永盛粮油购销有限公司山河分公司
|
李波 | 2007-11-19 |
2 |
甘肃省永盛粮油购销有限公司湫头分公司
|
牛凯 | 2007-11-19 |
3 |
甘肃省永盛粮油购销有限公司宫河分公司
|
彭伟锋 | 2007-11-19 |
4 |
甘肃省永盛粮油购销有限公司榆林子分公司
|
胡方照 | 2007-11-19 |
5 |
甘肃省永盛粮油购销有限公司永和分公司
|
赵小静 | 2007-11-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
2 | 2020-11-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
|
|
3 | 2017-04-19 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2017-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
5 | 2017-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2017-04-19 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2017-04-19 | 联络员备案 |
|
|
8 | 2016-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
9 | 2016-12-30 | 其他事项备案 |
|
|
10 | 2016-12-30 | 联络员备案 |
|
|