序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭健 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 赵玉明 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭健
|
|
2 |
赵玉明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
定西市天九农牧业有限公司唐家堡分公司
|
马国 | 2010-06-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-06-05 | 分公司/分支机构备案 |
定西市天九农牧业有限公司唐家堡分公司定西市天九农牧有限公司杏园分公司
|
|
2 | 2012-05-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡广玲:10.0000万元 [退出]宋波:10.0000万元 [退出]赵玉明:20.0000万元郭健:60.0000万元
|
|
3 | 2012-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡广玲 [退出]
|
|
4 | 2012-05-25 | 章程备案 |
|
|
5 | 2012-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭健
|
|
6 | 2012-05-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
定西市安定区西川园区
|
|
7 | 2010-11-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵玉明
|
|
8 | 2010-11-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赵玉明80.0000 [退出]万元80.00 [退出]%胡广玲10.0000万元10.00%宋波10.0000万元10.00%
|
|
9 | 2010-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵玉明 [退出]
|
|
10 | 2010-06-13 | 分公司/分支机构备案 |
|
|