序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张甲林 | 16.66667% | 25.0万人民币 |
2 | 秦向军 | 3.33333% | 5.0万人民币 |
3 | 孙京胜 | 3.33333% | 5.0万人民币 |
4 | 王亚保 | 3.33333% | 5.0万人民币 |
5 | 张甲太 | 3.33333% | 5.0万人民币 |
6 | 梁巧红 | 3.33333% | 5.0万人民币 |
7 | 张怡康 | 3.33333% | 5.0万人民币 |
8 | 伏海鹏 | 3.33333% | 5.0万人民币 |
9 | 张怡栋 | 3.33333% | 5.0万人民币 |
10 | 马金蛰 | 3.33333% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张甲林
|
|
2 |
张怡康
|
|
3 |
汪晓丽
|
|
4 |
刘大伟
|
|
5 |
杨志强
|
|
6 |
刘龙凤
|
|
7 |
孙京胜
|
|
8 |
张甲太
|
|
9 |
秦向军
|
|
10 |
王亚保
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 联络员备案 |
|
张甲林
|
2 | 2020-12-30 | 经营范围变更 |
|
中药材种植销售、畜牧养殖、农作物种子、药材种子种苗、食用菌生产销售,代用茶生产销售,及以上产品的网络销售;组织采购、供应成员所需的农业生产资料;组织收购、开展成员所供的农产品加工、运输贮藏,引进新技术、新品种;开展与农业生产有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
3 | 2018-03-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
|
张甲林
|
4 | 2018-03-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
自2008年10月07日 至2028年10月06日
|
5 | 2018-03-16 | 农专成员名册备案 |
|
张怡栋 [新增]秦向军 [新增]王晓燕 [新增]王亚红 [新增]李小峰 [新增]汪晓丽 [新增]辛丽 [新增]刘大伟 [新增]梁巧红 [新增]贾文全罗玉琴 [新增]张青青 [新增]霍丽霞 [新增]杨志强 [新增]秦剑华 [新增]孙京胜 [新增]刘龙凤 [新增]马金蛰 [新增]张甲太 [新增]马婧 [新增]伏海鹏 [新增]张彩红 [新增]张甲林张怡康 [新增]王芳 [新增]王亚保 [新增]
|
6 | 2018-03-16 | 经营范围变更 |
|
中药材种植、销售、畜牧养殖、农作物种子;药材种子、种苗;组织采购、供应成员所需的农业生产资料;组织收购、开展成员所需的农产品加工、运输贮藏,引进新技术、新品种;开展与农业生产有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|