序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴英 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴英
|
|
2 |
张帆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张子玄;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王芳;原财务负责人固定电话:****-*******;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:吴英;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王芳;现财务负责人固定电话:****-*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2022-03-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张子玄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 张弓; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 吴英; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 张帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2022-03-16 | 法定代表人变更 |
张子玄
|
吴英
|
4 | 2022-03-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张子玄; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 吴英; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
5 | 2021-03-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张子玄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 罗小成; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 张子玄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 张弓; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
6 | 2021-02-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:盛兆连;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:ssYL****@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国军官证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王芳;原财务负责人固定电话:****-*******;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张弓;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王芳;现财务负责人固定电话:****-*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2019-12-09 | 企业类型变更 |
1130
|
1151
|
8 | 2019-12-09 | 多证合一备案 |
001,002,003,004,005,021,022,
|
100000004,100000007,100000009,100000032,100000034,100000035,100000036,
|
9 | 2019-12-09 | 法定代表人变更 |
罗小成
|
张子玄
|
10 | 2019-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗小成张帆 [退出]
|
张子玄 [新增]罗小成
|