序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-02 | 负责人变更 |
李隐 [退出]
|
刘鹏 [新增]
|
2 | 2020-07-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
10
|
|
3 | 2020-07-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
无
|
4 | 2020-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭俊娜 [退出]
|
李隐 [新增]
|
5 | 2020-07-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭俊娜
|
李隐
|
6 | 2020-07-08 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国邮政集团公司西宁市团结桥邮政所
|
中国邮政集团有限公司西宁市团结桥邮政所
|
7 | 2017-08-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李玉琢
|
郭俊娜
|
8 | 2017-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李玉琢 [退出]
|
郭俊娜 [新增]
|
9 | 2015-04-28 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
西宁市邮政局团结桥邮政所
|
中国邮政集团公司西宁市团结桥邮政所
|