序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈志 | 100% | 60.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈志
|
|
2 |
胡秀文
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
青海隆昌光学贸易有限公司西宁分公司
|
陈丽 | 2012-02-07 |
2 |
青海隆昌光学贸易有限公司第二分公司
|
刘春燕 | 2000-09-03 |
3 |
青海隆昌光学贸易有限公司中心店
|
陈丽 | 2000-07-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-21 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-04-21 | 多证合一备案 |
|
|
3 | 2020-04-21 | 其他事项备案 |
|
|
4 | 2020-04-21 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-04-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
6 | 2018-07-17 | 法定代表人变更 |
|
|
7 | 2018-07-17 | 企业类型变更 |
|
|
8 | 2018-07-17 | 投资者名称(姓名)变更 |
|
|
9 | 2018-07-17 | 联系电话变更 |
|
|
10 | 2018-07-17 | 多证合一备案 |
|
|