序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许婷 | 90% | 2.7万 |
2 | 李宝军 | 10% | 0.3万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许婷
|
|
2 |
李宝军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-26 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 许婷,李宝军,;清算组负责人: 许婷;地址: 长江路***号*号楼*单元****-****室;联系方式: ***********
|
2 | 2020-03-26 | 清算组成员备案 |
|
|
3 | 2016-09-05 | 联络员备案 |
|
许婷
|
4 | 2016-09-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
|
长期
|
5 | 2016-09-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
|
西宁市城中区长江路103号3号楼1单元1211-1218室
|
6 | 2015-08-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
|
西宁市城西区五四大街37号力盟商业巷8号楼东单元19楼1192室
|