序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-06-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李生龙
|
刘玉荣
|
2 | 2015-06-17 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
李生龙
|
刘玉荣
|
3 | 2015-06-17 | 经营范围 |
许可经营项目:互联网上网服务(许可证有效期限至2014年03月31日);预包装食品零售(许可证有效期限至2016年01月21日)※※※
|
互联网上网服务(许可证有效期至2016年03月31日);预包装食品零售(许可证有效期至2016年01月20日)(上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)※※※
|