序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-26 | 负责人变更 |
汪建霞 [退出]
|
王安山 [新增]
|
2 | 2020-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
车存英
|
汪建霞
|
3 | 2019-07-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
汪建霞
|
车存英
|
4 | 2016-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王薇 [退出]
|
汪建霞 [新增]
|
5 | 2016-10-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王薇
|
汪建霞
|