序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 青海省国有资产投资管理有限公司 | 91.01695% | 21480.0万人民币 |
2 | 中国中金财富证券有限公司 | 5.9322% | 1400.0万人民币 |
3 | 光大资本投资有限公司 | 1.52542% | 360.0万人民币 |
4 | 青海省投资集团有限公司 | 0.76271% | 180.0万人民币 |
5 | 深圳证券信息有限公司 | 0.76271% | 180.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏雪晶
|
|
2 |
郭荣先
|
|
3 |
杨海凤
|
|
4 |
孙慧琴
|
|
5 |
黄铭浩
|
|
6 |
张欢
|
|
7 |
周凡
|
|
8 |
陈向民
|
|
9 |
迟真淼
|
|
10 |
张宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严得春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 余辉邦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 周凡; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 夏雪晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 孙慧琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨海凤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 迟真淼; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邓清平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郭荣先; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈向民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄铭浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 严得春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 余辉邦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 周凡; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 夏雪晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 孙慧琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张宇; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理; [新增]姓名: 张欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨海凤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 迟真淼; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邓清平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郭荣先; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈向民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄铭浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2022-05-27 | 股权转让股权变更 |
企业名称: 深圳证券信息有限公司; 出资额: 180; 百分比: 0.7627企业名称: 光大资本投资有限公司; 出资额: 360; 百分比: 1.5254企业名称: 中国中金财富证券有限公司; 出资额: 1400; 百分比: 5.9322企业名称: 青海省国有资产投资管理有限公司; 出资额: 21660; 百分比: 91.7797
|
企业名称: 深圳证券信息有限公司; 出资额: 180; 百分比: 0.7627企业名称: 青海国斐企业管理有限公司; 出资额: 180; 百分比: 0.7627 [新增]企业名称: 光大资本投资有限公司; 出资额: 360; 百分比: 1.5254企业名称: 中国中金财富证券有限公司; 出资额: 1400; 百分比: 5.9322企业名称: 青海省国有资产投资管理有限公司; 出资额: 21480( - 0.83102% ); 百分比: 91.0169
|
3 | 2022-04-02 | 股权转让股权变更 |
企业名称: 青海省投资集团有限公司; 出资额: 180; 百分比: 0.7627 [退出]企业名称: 深圳证券信息有限公司; 出资额: 180; 百分比: 0.7627企业名称: 光大资本投资有限公司; 出资额: 360; 百分比: 1.5254企业名称: 中国中金财富证券有限公司; 出资额: 1400; 百分比: 5.9322企业名称: 青海省国有资产投资管理有限公司; 出资额: 21480; 百分比: 91.0169
|
企业名称: 深圳证券信息有限公司; 出资额: 180; 百分比: 0.7627企业名称: 光大资本投资有限公司; 出资额: 360; 百分比: 1.5254企业名称: 中国中金财富证券有限公司; 出资额: 1400; 百分比: 5.9322企业名称: 青海省国有资产投资管理有限公司; 出资额: 21660( + 0.83799% ); 百分比: 91.7797
|
4 | 2022-01-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严得春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 余辉邦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏雪晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 孙慧琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨海凤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 迟真淼; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邓清平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郭荣先; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈向民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈童; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 黄铭浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 严得春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 余辉邦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 周凡; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 夏雪晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 孙慧琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨海凤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 迟真淼; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邓清平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郭荣先; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈向民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄铭浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2021-12-22 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2021-12-22 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 青海省国有资产投资管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%;企业名称: 中投证券投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *.****%; [退出]企业名称: 光大资本投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;企业名称: 深圳证券信息有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;企业名称: 青海省投资集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 青海省国有资产投资管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%;企业名称: 中国中金财富证券有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *.****%; [新增]企业名称: 光大资本投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;企业名称: 深圳证券信息有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;企业名称: 青海省投资集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;
|
7 | 2021-02-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严得春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 余辉邦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 史永宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 夏雪晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 张欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨海凤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 迟真淼; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邓清平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郭荣先; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈向民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈童; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄铭浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 严得春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 余辉邦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏雪晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 孙慧琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨海凤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 迟真淼; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邓清平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郭荣先; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈向民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈童; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄铭浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
8 | 2021-02-20 | 法定代表人变更 |
史永宁
|
夏雪晶
|
9 | 2020-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈童黄铭浩史永宁陈向民郭荣先杨海凤邓清平严得春余辉邦孙慧琴 [退出]张欢夏雪晶
|
陈童黄铭浩史永宁陈向民郭荣先杨海凤邓清平严得春余辉邦迟真淼 [新增]张欢夏雪晶
|
10 | 2020-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈童黄铭浩史永宁阙紫康 [退出]郭荣先杨海凤邓清平严得春余辉邦孙慧琴张欢姜弘 [退出]
|
陈童黄铭浩史永宁陈向民 [新增]郭荣先杨海凤邓清平严得春余辉邦孙慧琴张欢夏雪晶 [新增]
|