序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 青海省青海湖旅游控股有限公司 | 100% | 13500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
房直
|
|
2 |
恒秀
|
|
3 |
沈斌
|
|
4 |
常增宽
|
|
5 |
韩守龙
|
|
6 |
任卫玲
|
|
7 |
迟真淼
|
|
8 |
许恢建
|
|
9 |
朱****坤
|
|
10 |
熊开茂
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
青海省青海湖旅游集团有限公司仙女湾分公司
|
山普尖措 | 2012-07-18 |
2 |
青海省青海湖旅游集团有限公司二郎剑分公司
|
李国斌 | 2009-05-31 |
3 |
青海省青海湖旅游集团有限公司沙岛分公司
|
傅德学 | 2009-05-31 |
4 |
青海省青海湖旅游集团有限公司鸟岛分公司
|
周永斌 | 2009-05-31 |
5 |
青海省青海湖旅游集团有限公司游轮分公司
|
韩守龙 | 2009-05-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-11 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-12-11 | 企业类型变更 |
|
|
3 | 2020-12-11 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
4 | 2020-12-11 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2020-12-11 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2018-09-28 | 注册资本(金)变更 |
|
|
7 | 2018-09-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
8 | 2018-09-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
9 | 2018-09-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
10 | 2018-09-28 | 联络员备案 |
|
|