序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 青海省国有资产管理委员会 | 100% | 19083.600000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马勇斌
|
|
2 |
祁生珠
|
|
3 |
王腾茜
|
|
4 |
范吉新
|
|
5 |
韩守勇
|
|
6 |
马福寿
|
|
7 |
李宁
|
|
8 |
马玉成
|
|
9 |
朱慧宁
|
|
10 |
魏晓娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何彩妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱慧宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩守勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马勇斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 马玉成; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 魏晓娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 何彩妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱慧宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王腾茜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 祁生珠; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 范吉新; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 许梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩守勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩守勇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 马勇斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 马玉成; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 马福寿; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 魏晓娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-04-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何彩妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 山忠慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 朱慧宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩守勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马勇斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 马玉成; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 魏晓娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 何彩妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱慧宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 许梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩守勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马勇斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 马玉成; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 魏晓娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何彩妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 山忠慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱慧宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李循林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 许梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩守勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马勇斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 马玉成; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 魏晓娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 何彩妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 山忠慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱慧宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩守勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马勇斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 马玉成; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 魏晓娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-01-26 | 法定代表人变更 |
李循林
|
马勇斌
|
5 | 2020-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马勇斌马玉成朱慧宁韩守勇李循林魏晓娟许梅何彩妮李长绪 [退出]
|
马勇斌马玉成朱慧宁韩守勇李循林魏晓娟许梅何彩妮山忠慧 [新增]
|
6 | 2019-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马勇斌马玉成朱慧宁冯鹏 [退出]李循林魏晓娟许梅何彩妮沈廷树 [退出]李玉春 [退出]
|
马勇斌马玉成朱慧宁韩守勇 [新增]李循林魏晓娟许梅何彩妮李长绪 [新增]
|
7 | 2018-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马勇斌张晓婷 [退出]李永生 [退出]冯鹏李循林沈廷树 [退出]李玉春 [退出]魏英明 [退出]
|
马勇斌马玉成 [新增]朱慧宁 [新增]冯鹏李循林魏晓娟 [新增]许梅 [新增]何彩妮 [新增]
|
8 | 2017-10-23 | 法定代表人变更 |
张明
|
李循林
|
9 | 2017-10-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张明
|
李循林
|
10 | 2017-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张晓婷李永生李春光 [退出]张明 [退出]马成华 [退出]沈廷树李玉春魏英明
|
马勇斌 [新增]张晓婷李永生冯鹏 [新增]李循林 [新增]沈廷树李玉春魏英明
|