序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王雨琛 | 98% | 98.0万 |
2 | 李宝林 | 2% | 2.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王雨琛
|
|
2 |
李宝林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
青海青之旅旅游有限公司五一路营业部
|
朱鸿典 | 2006-06-09 |
2 |
青海青之旅旅游有限公司商务旅游部
|
郭鹏 | 2006-05-15 |
3 |
青海青之旅旅游有限公司火车站营业部
|
王占斌 | 2006-04-13 |
4 |
青海青之旅旅游有限公司综合旅游部
|
石昱 | 2005-05-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-31 | 法定代表人变更 |
李彦纬
|
王雨琛
|
2 | 2020-08-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李彦纬:*%; [退出]李海燕:*%; [退出]
|
王雨琛:*%; [新增]李宝林:*%; [新增]
|
3 | 2020-08-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李彦纬
|
王雨琛
|
4 | 2020-08-31 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2020-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李彦纬 [退出]李海燕 [退出]
|
王雨琛 [新增]李宝林 [新增]
|
6 | 2020-08-31 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
14
|
长期
|
7 | 2020-08-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
西宁市城西区西关大街130号8号楼11层11103室
|
青海生物科技产业园纬二路12号26楼1单元122室
|
8 | 2020-08-31 | 联络员备案 |
李彦纬
|
王雨琛
|
9 | 2020-05-18 |
*****1
|
*****1
|
|
10 | 2018-06-19 | 其他事项备案变更 |
*****8
|
*****
|