序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴杭 | 51% | 1020万 |
2 | 李培玺 | 49% | 980万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴杭
|
|
2 |
李培玺
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司尖扎县分公司
|
王永生 | 2021-11-02 |
2 |
青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司天峻分公司
|
李继庆 | 2017-01-11 |
3 |
青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司门源分公司
|
郭爱平 | 2013-09-27 |
4 |
青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司四川分公司
|
艾兵 | 2010-05-11 |
5 |
青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司第一分公司
|
刘云凯 | 2008-07-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-23 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2019-04-23 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-04-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
4 | 2019-01-04 | 章程修正案备案 |
|
|
5 | 2019-01-04 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
6 | 2019-01-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
7 | 2019-01-04 | 章程备案 |
|
|
8 | 2019-01-04 | 其他事项备案 |
|
|
9 | 2015-02-02 | 高级管理人员备案 |
|
|
10 | 2015-02-02 | 法定代表人变更 |
|
|