序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈海泰
|
马元鹏
|
2 | 2017-11-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2017-11-15
|
2032-11-16
|