序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚****寿 | 100% | 210.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚****寿
|
|
2 |
杨树生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-20 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-08-20 | 注册资本(金)变更 |
|
|
3 | 2020-08-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
4 | 2020-08-20 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-08-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
6 | 2019-07-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
7 | 2017-06-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
8 | 2016-11-30 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
|
|