序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山东省路桥集团有限公司 | 51% | 5100.0万人民币 |
2 | 宁夏建设投资集团有限公司 | 49% | 4900.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李滨
|
|
2 |
刘英孝
|
|
3 |
郝振明
|
|
4 |
高建
|
|
5 |
陈荣
|
|
6 |
徐波
|
|
7 |
丁锡九
|
|
8 |
柳琛
|
|
9 |
张生龙
|
|
10 |
刘辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-18 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2022-02-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李滨张生龙王鹏飞柳琛丁锡九刘辉郝振明刘英孝
|
李滨张生龙王鹏飞柳琛丁锡九刘辉郝振明刘英孝高建 [新增]陈荣 [新增]
|
3 | 2021-06-28 | 其他事项备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
4 | 2021-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李滨张生龙王鹏飞柳琛丁锡九刘辉丁鸿 [退出]刘英孝
|
李滨张生龙王鹏飞柳琛丁锡九刘辉郝振明 [新增]刘英孝
|
5 | 2020-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈俊夺 [退出]李滨时吉鲁 [退出]张伟 [退出]朱勇 [退出]张生龙王鹏飞孙青林 [退出]
|
李滨张生龙王鹏飞柳琛 [新增]丁锡九 [新增]刘辉 [新增]丁鸿 [新增]刘英孝 [新增]
|
6 | 2020-07-01 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2020-07-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程、环保工程及园林绿化工程的投资、施工和养护;承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境内外工程所需的设备、材料的生产、销售及出口,工程机械及配件的生产、修理、技术开****、销售、租赁;筑路工程技术咨询、培训;起重机械销售及租赁;建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询、监理;承包境外公路工程的施工、咨询、设计项目;交通安全防护器材的制作、安装和销售;起重机械设计、生产、安装、改造、维修(须取得许可证后按许可证规定范围经营);对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);农副产品种植、收购、加工、销售,土特产品、枸杞、甘草的收购、加工、销售,水果、酒类、牛、羊肉、预包装食品、散装食品(含冷冻食品)销售,及上述产品的出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程、环保工程及园林绿化工程的投资、施工和养护;承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境内外工程所需的设备、材料的生产、销售及出口,工程机械及配件的生产、修理、技术开****、销售、租赁;筑路工程技术咨询、培训;起重机械销售及租赁;建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询、监理;承包境外公路工程的施工、咨询、设计项目;交通安全防护器材的制作、安装和销售;起重机械设计、生产、安装、改造、维修(须取得许可证后按许可证规定范围经营);对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);农副产品种植、收购、加工、销售,土特产品、枸杞、甘草的收购、加工、销售,水果、酒类、牛、羊肉、预包装食品、散装食品(含冷冻食品)销售,及上述产品的出口业务;水利水电工程;建设工程项目的试验、检测;工程造价咨询;招、投标代理服务;政府采购招投标咨询;综合物流的组织与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2020-07-01 | 其他事项备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
9 | 2020-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈俊夺张军伟 [退出]时吉鲁张伟朱勇张生龙王鹏飞孙青林
|
陈俊夺李滨 [新增]时吉鲁张伟朱勇张生龙王鹏飞孙青林
|
10 | 2020-05-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张军伟
|
李滨
|