序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁军 | 99.35216% | 1533.6万人民币 |
2 | 苏红武 | 0.64784% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁军
|
|
2 |
苏红武
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁夏银春面粉有限公司湖滨直销部
|
田秀兰 | 2005-04-06 |
2 |
宁夏银春面粉有限公司中山北街直销部
|
陈少剑 | 2004-08-03 |
3 |
宁夏银春面粉有限公司固原直销部
|
王海军 | 2004-07-29 |
4 |
宁夏银春面粉有限公司大武口直销一部
|
李波 | 2004-01-07 |
5 |
宁夏银春面粉有限公司进宁北街直销部
|
2003-07-14 | |
6 |
宁夏银春面粉有限公司文化东街直销部
|
石风玲 | 2003-06-27 |
7 |
宁夏银春面粉有限公司玉皇阁北街直销部
|
石风玲 | 2003-06-18 |
8 |
宁夏银春面粉有限公司南薰西街直销部
|
梁军 | 2003-06-18 |
9 |
宁夏银春面粉有限公司火车站直销部
|
桂华忠 | 2001-06-07 |
10 |
宁夏银春面粉有限公司海宝直销部
|
桂华忠 | 2001-03-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-21 | 联络员备案 |
魏宁霞
|
王娜
|
2 | 2020-12-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
银川德胜工业园区虹桥北街30号
|
宁夏贺兰工业园区虹桥北街30号
|
3 | 2020-12-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
20
|
长期
|
4 | 2019-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁军钱爱民 [退出]
|
苏红武 [新增]梁军
|
5 | 2019-12-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
梁军:99.3522%;钱爱民:0.6478%; [退出]
|
梁军:99.3522%;苏红武:0.6478%; [新增]
|
6 | 2018-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁军
|
梁军钱爱民 [新增]
|
7 | 2018-08-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
梁军:99.35%;梁敏:0.64%; [退出]
|
钱爱民:0.64%; [新增]梁军:99.35%;
|
8 | 2018-08-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
梁军
|
梁军
|
9 | 2018-08-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
梁军
|
梁军钱爱民 [新增]
|
10 | 2018-08-10 | 许可经营项目变更 |
其他;其他;卫生许可证;
|
无
|