序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许永振 | 50% | 250.5万人民币 |
2 | 许光 | 50% | 250.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许光
|
|
2 |
曹静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王爱丽:5.01%; [退出]杨平:94.99%; [退出]
|
许光:50%; [新增]许永振:50%; [新增]
|
2 | 2021-04-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨平
|
许光
|
3 | 2021-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨平 [退出]王爱丽 [退出]
|
曹静 [新增]许光 [新增]
|
4 | 2021-04-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
宁夏银川市兴庆区宝湖东路398号201、202室
|
宁夏永宁县望远镇现代金属物流园四号楼13号房
|
5 | 2021-04-22 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2016-01-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事,杨平,1952-02-14;监事,杨艳雯,1976-10-24;
|
监事,王爱丽,1970( - 0.30364% )-08-20;执行董事,杨平,1952-02-14;
|
7 | 2016-01-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨平,出资250万,占49.9002%,实缴出资0万;杨艳雯,出资251万,占50.0998%,实缴出资0万; [退出]
|
杨平,出资475.9( + 90.36% )万,占94.99%,实缴出资0万;王爱丽,出资25.1万,占5.01%,实缴出资0万; [新增]
|
8 | 2016-01-19 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****7XB
|
9 | 2016-01-19 | 投资人(股权)变更 |
杨平 ****; [退出]杨艳雯 ****; [退出]
|
杨平 [新增]****王爱丽 [新增]**** [新增]
|
10 | 2016-01-19 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****7XB
|