序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张玉东 | 98.80952% | 58.1万 |
2 | 苏明明 | 1.19048% | 0.7万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张玉东
|
|
2 |
张双灵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-18 | 其他事项备案 |
750400
|
750499
|
2 | 2019-06-18 | 其他事项备案 |
张玉东:97.619%;蒋海珍:1.1905%;王金兰:1.1905%;
|
苏明明:1.1905%;张玉东:98.8095%;
|
3 | 2019-06-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张玉东:97.619%;蒋海珍:1.1905%; [退出]王金兰:1.1905%; [退出]
|
苏明明:1.1905%; [新增]张玉东:98.8095%;
|
4 | 2019-06-18 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
5 | 2019-06-18 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2018-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事长陈德勤 [退出]*****董事胡金枝 [退出]董事纪萍 [退出]监事赖学明 [退出]*****董事李海灵 [退出]董事李生玉 [退出]监事刘吉荣 [退出]总经理唐山 [退出]监事杨静 [退出]董事张建国 [退出]负责人 [退出]张万祥 [退出]*****
|
监事张双灵 [新增]*****执行董事兼总经理张玉东 [新增]*****
|
7 | 2018-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事长陈德勤 [退出]1953-06-22董事胡金枝 [退出]董事纪萍 [退出]监事赖学明 [退出]1973-06-19董事李海灵 [退出]董事李生玉 [退出]监事刘吉荣 [退出]总经理唐山 [退出]监事杨静 [退出]董事张建国 [退出]负责人 [退出]张万祥 [退出]1969-11-23
|
监事张双灵 [新增]1977-09-21执行董事兼总经理张玉东 [新增]1974-11-06
|
8 | 2018-07-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董事长,陈德勤,1953-06-22;董事,胡金枝,;董事,纪萍,;监事,赖学明,1973-06-19;董事,李海灵,;董事,李生玉,;监事,刘吉荣,;总经理,唐山,;监事,杨静,;董事,张建国,;负责人,张万祥,1969-11-23; [退出]
|
监事,张双灵,1977( + 0.20274% )-09-21;执行董事兼总经理,张玉东,1974-11-06;
|
9 | 2018-07-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****3,姓名:陈德勤
|
证件号码:*****0,姓名:张玉东
|
10 | 2018-07-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨静,出资1.4万,占2.38%,实缴出资0万; [退出]蒋海珍,出资0.7万,占1.1905%,实缴出资0万;王金兰,出资0.7万,占1.1905%,实缴出资0万;李海灵,出资56万,占95.24%,实缴出资0万; [退出]
|
蒋海珍,出资0.7万,占1.1905%,实缴出资0万;王金兰,出资0.7万,占1.1905%,实缴出资0万;张玉东,出资57.4万,占97.62%,实缴出资0万; [新增]
|