序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨瑞峰 | 40% | 400.0万 |
2 | 王晓东 | 30% | 300.0万 |
3 | 王晓兵 | 30% | 300.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王晓兵
|
|
2 |
王晓东
|
|
3 |
杨瑞峰
|
|
4 |
侯晓婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:王晓兵
|
证件号码:*****姓名:王晓兵
|
2 | 2017-08-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****4,姓名:王晓兵
|
证件号码:*****4,姓名:王晓兵
|
3 | 2017-08-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王晓兵,出资300万,占30.0%,实缴出资0万;王晓东,出资300万,占30.0%,实缴出资0万;杨瑞峰,出资400万,占40.0%,实缴出资0万;
|
王晓兵,出资300万,占30.0%,实缴出资0万;王晓东,出资300万,占30.0%,实缴出资0万;杨瑞峰,出资400万,占40.0%,实缴出资0万;
|
4 | 2017-08-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事,王晓兵,1982-04-15;监事,王晓东,1975-10-21;经理,杨瑞峰,1980-09-09;
|
执行董事,王晓兵,1982-04-15;监事,王晓东,1975-10-21;经理,杨瑞峰,1980-09-09;
|
5 | 2017-08-09 | 投资人(股权)变更 |
王晓兵 ****; [退出]王晓东 ****; [退出]杨瑞峰 ****; [退出]
|
王晓兵 [新增]****王晓东 [新增]****杨瑞峰 [新增]**** [新增]
|
6 | 2017-08-09 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事,王晓兵,****监事,王晓东,****经理,杨瑞峰,****
|
执行董事,王晓兵,****监事,王晓东,****经理,杨瑞峰,****
|
7 | 2017-08-09 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:王晓兵
|
证件号码:****,姓名:王晓兵
|
8 | 2017-07-20 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|