序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李进英 | 70% | 1295.0万人民币 |
2 | 黑金海 | 30% | 555.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曹红彦,出资1295万,占70.0%,实缴出资1295万;黑金海,出资555万,占30.0%,实缴出资555万;
|
黑金海,出资555万,占30.0%,实缴出资555万;李进英,出资1295万,占70.0%,实缴出资1295万;
|
2 | 2018-03-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曹红彦,出资1295万,占70.0%,实缴出资1295万; [退出]黑金海,出资555万,占30.0%,实缴出资555万;
|
黑金海,出资555万,占30.0%,实缴出资555万;李进英,出资1295万,占70.0%,实缴出资1295万; [新增]
|
3 | 2018-03-27 | 投资人(股权)变更 |
曹红彦,****; [退出]黑金海,****;
|
黑金海,****;李进英,****; [新增]
|
4 | 2018-03-26 | 投资人(股权)变更 |
曹红彦,****; [退出]黑金海,****;
|
黑金海,****;李进英,****; [新增]
|
5 | 2017-03-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事,冶正财,1986-03-05;
|
执行董事,罗军,1996-04-10;
|
6 | 2017-03-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:冶正财
|
证件号码:*****姓名:罗军
|
7 | 2017-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事,冶正财,*****;
|
执行董事,罗军,*****;
|
8 | 2017-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
执行董事,冶正财,1986-03-05;
|
执行董事,罗军,1996-04-10;
|
9 | 2017-03-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:冶正财
|
证件号码:*****姓名:罗军
|
10 | 2017-03-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****X,姓名:冶正财
|
证件号码:*****2,姓名:罗军
|