序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁夏天幕工贸有限公司 | 51% | 1020.0万人民币 |
2 | 李立新 | 30% | 600.0万人民币 |
3 | 宁夏天智企业投资管理合伙企业(有限合伙) | 19% | 380.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金兆元
|
|
2 |
吕卫园
|
|
3 |
张春梅
|
|
4 |
王霞
|
|
5 |
吕培植
|
|
6 |
许亮
|
|
7 |
黄宏伟
|
|
8 |
程婷婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李立新 [退出]张春梅程婷婷金兆元吕卫园许亮吕培植黄宏伟
|
王霞 [新增]张春梅程婷婷金兆元吕卫园许亮吕培植黄宏伟
|
2 | 2022-07-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李立新
|
金兆元
|
3 | 2020-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李立新张春梅李博 [退出]贾贵龙 [退出]吕卫园许亮吕培植黄宏伟
|
李立新张春梅程婷婷 [新增]金兆元 [新增]吕卫园许亮吕培植黄宏伟
|
4 | 2019-08-09 | 联络员备案 |
郭敏
|
陆炯
|
5 | 2019-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李立新张春梅陈李立 [退出]陈基升 [退出]李博贾贵龙吕卫园孙定坤 [退出]
|
李立新张春梅李博贾贵龙吕卫园许亮 [新增]吕培植 [新增]黄宏伟 [新增]
|
6 | 2018-05-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董事,陈基升,1981-03-19;监事,陈李立,1970-11-30;董事,贾贵龙,1982-09-15;董事长,李立新,1971-08-02;董事,吕卫园,1976-09-08;监事,孙定坤,1984-12-01;董事,张春梅,1970-04-04;监事,张欣,1988-02-11;
|
董事,陈基升,1981-03-19;监事,陈李立,1970-11-30;董事,贾贵龙,1982-09-15;监事,李博,1993( + 0.45363% )-02-24;董事长,李立新,1971-08-02;董事,吕卫园,1976( + 0.25368% )-09-08;监事,孙定坤,1984( - 0.20121% )-12-01;董事,张春梅,1970-04-04;
|
7 | 2018-05-18 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
董事,陈基升,****监事,陈李立,****董事,贾贵龙,****董事长,李立新,****董事,吕卫园,****监事,孙定坤,****董事,张春梅,****监事,张欣,**** [退出]
|
董事,陈基升,****监事,陈李立,****董事,贾贵龙,****监事,李博,**** [新增]董事长,李立新,****董事,吕卫园,****监事,孙定坤,****董事,张春梅,****
|
8 | 2018-05-18 | 经营范围变更 |
一般经营项目:智能节能门窗、阳光房、纱窗、铝合金、塑钢、实木、金属、电动门窗的加工、销售、安装及售后服务;节能产品的研****、生产、销售及售后服务;气凝胶材料、纳米多孔材料、防腐隔热涂料及相关节能、环保材料的销售;节能技术咨询、技术转让、技术服务;电子商务;数据库服务、数据库管理;设计、制作、代理、****布国内各类广告;计算机硬件销售。;
|
一般经营项目:环保设备研****、销售;电子机械及器材、空气净化器及配件的生产、销售、安装;智能节能门窗、阳光房、纱窗、铝合金、塑钢、实木、金属、电动门窗的加工、销售、安装及售后服务;节能产品的研****、生产、销售及售后服务;气凝胶材料、纳米多孔材料、防腐隔热涂料及相关节能、环保材料的销售;节能技术咨询、技术转让、技术服务;电子商务;数据库服务、数据库管理;设计、制作、代理、****布国内各类广告;计算机硬件销售。;
|
9 | 2016-11-28 | 经营范围变更 |
一般经营项目:铝合金、塑钢、实木、金属、玻璃、电动门窗的加工、销售及安装;节能产品的研****、生产、销售及售后服务。;
|
一般经营项目:智能节能门窗、阳光房、纱窗、铝合金、塑钢、实木、金属、电动门窗的加工、销售、安装及售后服务;节能产品的研****、生产、销售及售后服务;气凝胶材料、纳米多孔材料、防腐隔热涂料及相关节能、环保材料的销售;节能技术咨询、技术转让、技术服务;电子商务;数据库服务、数据库管理;设计、制作、代理、****布国内各类广告;计算机硬件销售。;
|
10 | 2016-10-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董事,陈基升,1981-03-19;监事,黄回莉,1971-01-21;董事,贾贵龙,1982-09-15;董事长兼总经理,李立新,1971-08-02;董事,芦晓军,1968-10-17;监事,孙定坤,1984-12-01;董事,张春梅,1970-04-04;监事,张欣,1988-02-11;
|
董事,陈基升,1981-03-19;监事,陈李立,1970( - 0.05074% )-11-30;董事,贾贵龙,1982-09-15;董事长兼总经理,李立新,1971-08-02;董事,芦晓军,1968( - 0.15221% )-10-17;监事,孙定坤,1984-12-01;董事,张春梅,1970-04-04;监事,张欣,1988-02-11;
|