序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘东升
|
杨永刚
|
2 | 2018-01-15 | 名称变更 |
宁夏第一建筑公司第四分公司
|
宁夏第一建筑有限公司第四分公司
|
3 | 2018-01-12 | 企业类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)
|
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2016-06-03 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****B
|
5 | 2016-06-03 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****B
|
6 | 2014-04-24 | 名称变更 |
宁夏回族自治区第一建筑公司四分公司
|
宁夏第一建筑公司第四分公司
|