序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-04 | 联络员备案 |
李佳女
|
金灵萍
|
2 | 2021-06-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谭亮
|
金灵萍
|
3 | 2019-03-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
付兴梅
|
谭亮
|
4 | 2018-02-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2015-01-19;经营期限止2018-01-01
|
经营期限起2015-01-19;经营期限止2067-01-01
|
5 | 2016-07-28 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****P
|
6 | 2016-07-28 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****P
|
7 | 2015-07-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:李佳女
|
证件号码:*****姓名:付兴梅
|