序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李关坤 | 70% | 4200.0万人民币 |
2 | 刘香云 | 30% | 1800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马涛
|
|
2 |
赵学强
|
|
3 |
周佳
|
|
4 |
李玲
|
|
5 |
孙忠夏
|
|
6 |
闫志谱
|
|
7 |
闫会章
|
|
8 |
郭学平
|
|
9 |
王秀玲
|
|
10 |
王文泽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁夏恒源万福清真食品股份有限公司石嘴山分公司
|
赵宪成 | 2013-05-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李关坤
|
马涛
|
2 | 2021-01-26 | 联络员备案 |
沈彩红
|
赵学强
|
3 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李关坤 [退出]
|
闫志谱 [新增]闫会章 [新增]王秀玲 [新增]孙忠夏 [新增]赵学强 [新增]郭学平 [新增]马涛 [新增]李玲 [新增]周佳 [新增]王文泽 [新增]
|
4 | 2021-01-26 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
宁夏恒源万福清真食品股份有限公司
|
宁夏恒源万福食品股份有限公司
|
5 | 2018-03-27 | 登记机关变更 |
银川市市场监督管理局金凤区分局
|
银川高新技术产业开****区工商行政管理局
|
6 | 2015-01-14 | 经营范围变更 |
一般经营项目:食品的批****、零售;储藏;货物及技术的进出口业务。;
|
一般经营项目:食品的批****、零售;储藏;仓储服务;水产品批****零售;货物及技术的进出口业务。;
|
7 | 2014-09-18 | 经营范围变更 |
一般经营项目:食品的批****、零售、储藏**;
|
一般经营项目:食品的批****、零售;储藏;货物及技术的进出口业务。;
|
8 | 2013-04-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
注册资本:6000.0币种:固定资金:0.0流动资金0.0
|
注册资本:6963.0币种:固定资金:0.0流动资金0.0
|
9 | 2013-03-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李关坤,3500.0(万元)70%; [退出]刘香云,1500.0(万元)30%; [退出]
|
李关坤,4200.0(万元)70%; [新增]刘香云,1800.0(万元)30%; [新增]
|
10 | 2013-03-28 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
宁夏恒源万福冷冻食品有限公司
|
宁夏恒源万福清真食品股份有限公司
|