序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董文晨 | 75% | 75.0万人民币 |
2 | 于乐芬 | 25% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董文晨
|
|
2 |
于乐芬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
银川德立源门窗有限公司一分公司
|
朱振华 | 2017-11-06 |
2 |
银川德立源门窗有限公司分公司
|
2007-08-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
一般经营项目:防盗门、塑钢门窗、建筑装饰材料、铁艺制品、金融设备的销售**;
|
一般经营项目:防盗门、塑钢门窗、建筑装饰材料、铁艺制品;防盗卷帘门、防火门、防火卷帘门、防火窗的销售、安装、维修;金融设备的销售、安装、维修、维护;安全技术防范产品的销售及安防工程设计、施工、维护。;
|
2 | 2017-11-24 | 经营范围变更 |
一般经营项目:防盗门、塑钢门窗、建筑装饰材料、铁艺制品、金融设备的销售**;
|
一般经营项目:防盗门、塑钢门窗、建筑装饰材料、铁艺制品;防盗卷帘门、防火门、防火卷帘门、防火窗的销售、安装、维修;金融设备的销售、安装、维修、维护;安全技术防范产品的销售及安防工程设计、施工、维护。;
|
3 | 2017-11-23 | 经营范围变更 |
一般经营项目:防盗门、塑钢门窗、建筑装饰材料、铁艺制品、金融设备的销售**;
|
一般经营项目:防盗门、塑钢门窗、建筑装饰材料、铁艺制品;防盗卷帘门、防火门、防火卷帘门、防火窗的销售、安装、维修;金融设备的销售、安装、维修、维护;安全技术防范产品的销售及安防工程设计、施工、维护。;
|
4 | 2017-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
监事,董艺,;执行董事,于乐芬,1962-08-14;
|
执行董事兼总经理,董文晨,1986-09-09;监事,于乐芬,1962-08-14;
|
5 | 2017-03-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
30
|
100
|
6 | 2017-03-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董艺,出资5万,占16.6667%,实缴出资5万;于乐芬,出资25万,占83.3333%,实缴出资25万;
|
董文晨,出资75万,占75.0%,实缴出资5万;于乐芬,出资25万,占25.0%,实缴出资25万;
|
7 | 2017-03-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:**********1828,姓名:于乐芬
|
证件号码:**********032X,姓名:董文晨
|
8 | 2017-03-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
一般经营项目:防盗门、塑钢门窗、建筑装饰材料、铁艺制品的销售**;
|
一般经营项目:防盗门、塑钢门窗、建筑装饰材料、铁艺制品、金融设备的销售**;
|
9 | 2017-03-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,董艺,;执行董事,于乐芬,1962-08-14;
|
执行董事兼总经理,董文晨,1986-09-09;监事,于乐芬,1962-08-14;
|
10 | 2017-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事,董艺,;执行董事,于乐芬,******;
|
执行董事兼总经理,董文晨,******;监事,于乐芬,******;
|