序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢伟 | 80% | 160.0万人民币 |
2 | 高莉 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-15 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****U
|
2 | 2017-03-15 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****U
|
3 | 2013-05-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
经营期限(自)2003-03-25,经营期限(至)2013-03-25
|
经营期限(自)2003-03-25,经营期限(至)2023-03-25
|
4 | 2013-05-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
注册资本:200.0币种:固定资金:0.0流动资金0.0
|
注册资本:200.0币种:固定资金:0.0流动资金0.0
|
5 | 2013-05-15 | 实收资本变更 |
万,折美元万美元
|
200万人民币,折美元0万美元
|
6 | 2010-08-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所:银川市兴庆区民族北街14号楼11-12号营业房经营场所:银川市兴庆区民族北街14号楼11-12号营业房
|
住所:银川市兴庆区北京东路548号经营场所:
|
7 | 2009-04-07 | 其他事项备案 |
*****41
|
*****
|
8 | 2007-11-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冯波 *****
|
谢伟 *****
|
9 | 2007-01-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所:银川市兴庆区塔东进宁南街49号 邮政编码: 行政区划:750001
|
住所:银川市兴庆区民族北街14号楼11-12号营业房 邮政编码: 行政区划:750001
|
10 | 2007-01-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙国明 *****
|
冯波 *****
|