序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨国灿 | 100% | 588.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张金灵
|
|
2 |
刘惠玲
|
|
3 |
杨国灿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:杨国灿
|
证件号码:*****姓名:张金灵
|
2 | 2018-06-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,刘惠玲,1971-05-02;执行董事,杨国灿,1964-08-13;
|
监事,刘惠玲,1971-05-02;执行董事,张金灵,1964-08-03;
|
3 | 2018-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****8,姓名:杨国灿
|
证件号码:*****5,姓名:张金灵
|
4 | 2018-06-06 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:杨国灿
|
证件号码:****,姓名:张金灵
|
5 | 2018-06-06 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,刘惠玲,****执行董事,杨国灿,**** [退出]
|
监事,刘惠玲,****执行董事,张金灵,**** [新增]
|