序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 史春苗 | 70% | 350万 |
2 | 宁夏金昌隆担保有限公司 | 20% | 100万 |
3 | 黄全宝 | 10% | 50万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄全宝
|
|
2 |
郭兴强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
2 | 2020-12-01 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2019-05-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
史春苗
|
黄全宝
|
4 | 2019-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭兴强史春苗 [退出]
|
郭兴强黄全宝 [新增]
|
5 | 2019-05-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
史春苗:80%;宁夏金昌隆担保有限公司:20%;
|
宁夏金昌隆担保有限公司:20%;史春苗:70%;黄全宝:10%; [新增]
|
6 | 2018-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史春苗任玉贵 [退出]
|
郭兴强 [新增]史春苗
|
7 | 2018-08-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
史春苗:42%;任玉贵:38%; [退出]宁夏金昌隆担保有限公司:20%;
|
宁夏金昌隆担保有限公司:20%;史春苗:80%;
|
8 | 2018-08-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
史春苗任玉贵 [退出]
|
郭兴强 [新增]史春苗
|
9 | 2016-04-29 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****A
|
10 | 2016-04-29 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****A
|