序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 流通股 | 3.82604% | 4356.54万人民币 |
2 | 社会募集股东-公众股 | ||
3 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | ||
4 | 常柴股份有限公司 | ||
5 | 西北轴承集团有限责任公司 | ||
6 | 宁夏天力协会 | ||
7 | 冶钢集团有限公司 | ||
8 | 北满集团有限公司 | ||
9 | 国家股转配 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈志磊
|
|
2 |
杨国
|
|
3 |
张文君
|
|
4 |
刘庆林
|
|
5 |
李昌盛
|
|
6 |
徐孔涛
|
|
7 |
李立志
|
|
8 |
刘建人
|
|
9 |
许洪昌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西北轴承股份有限公司技术装备分公司
|
2006-03-02 | |
2 |
西北轴承股份有限公司上饶直销处
|
李祖寿 | 2000-02-22 |
3 |
西北轴承股份有限公司电气维修分公司
|
吕敏 | 1999-05-18 |
4 |
西北轴承股份有限公司铸造分公司
|
李书仓 | 1999-04-14 |
5 |
西北轴承股份有限公司动力工程分公司
|
申锦章 | 1999-04-14 |
6 |
西北轴承股份有限公司工具制造分公司
|
王振华 | 1999-04-14 |
7 |
西北轴承股份有限公司机械修造分公司
|
于长久 | 1999-04-14 |
8 |
西北轴承股份有限公司昆明销售分公司
|
姜楠 | 1999-03-18 |
9 |
西北轴承股份有限公司重庆销售分公司
|
姚绍林 | 1999-03-17 |
10 |
西北轴承股份有限公司郑州销售分公司
|
冉潮宏 | 1999-03-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-25 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-02-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
76427.925
|
113865.636600( + 48.98434% )
|
3 | 2021-01-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王静波
|
陈志磊
|
4 | 2019-05-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郑小将
|
王静波
|
5 | 2019-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张丽芳王天鹏马志强董皞郝莉萍郑小将 [退出]王静波张文君王高明刘长江周家锋赵立宝卢超阚相元
|
张丽芳王天鹏马志强董皞郝莉萍王静波张文君王高明刘长江周家锋赵立宝卢超阚相元
|
6 | 2018-07-25 | 实收资本变更 |
24770
|
76427.925000( + 208.55036% )
|
7 | 2018-07-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
74488.025
|
76427.925000( + 2.60431% )
|
8 | 2018-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事杜万里 [退出]*****董事李晓东 [退出]*****监事刘长江*****董事卢超*****董事马志强*****监事王高明*****董事王天鹏*****董事张丽芳*****董事张立忠 [退出]*****董事张文君*****董事张卓 [退出]*****董事长赵立宝*****董事赵鹏云 [退出]*****董事周家锋*****
|
董事董皞 [新增]*****董事郝莉萍 [新增]*****监事刘长江*****董事卢超*****董事马志强*****监事王高明*****董事王静波 [新增]*****董事王天鹏*****监事张丽芳*****董事张文君*****董事赵立宝*****董事长郑小将 [新增]*****董事周家锋*****董事阚相元 [新增]*****
|
9 | 2018-07-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,杜万里,1954-12-10;董事,李晓东,1970-01-29;监事,刘长江,1964-09-05;董事,卢超,1978-02-14;董事,马志强,1958-03-15;监事,王高明,1979-12-21;董事,王天鹏,1974-08-06;董事,张丽芳,1957-08-22;董事,张立忠,1957-02-06;董事,张文君,1965-09-04;董事,张卓,1980-09-01;董事长,赵立宝,1971-11-14;董事,赵鹏云,1975-08-13;董事,周家锋,1976-01-01;
|
董事,董皞,1956( - 0.71066% )-09-29;董事,郝莉萍,1972( - 0.30334% )-03-13;监事,刘长江,1964( + 0.51177% )-09-05;董事,卢超,1978( + 1.02145% )-02-14;董事,马志强,1958( - 0.81054% )-03-15;监事,王高明,1979( + 0.76375% )-12-21;董事,王静波,1963( + 0.30659% )-09-06;董事,王天鹏,1974( + 0.86868% )-08-06;监事,张丽芳,1957( - 1.11167% )-08-22;董事,张文君,1965-09-04;董事,赵立宝,1971( - 0.45455% )-11-14;董事长,郑小将,1966( - 0.25368% )-06-05;董事,周家锋,1976( + 0.25368% )-01-01;董事,阚相元,1978( + 0.10121% )-02-04;
|
10 | 2018-07-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****6,姓名:赵立宝
|
证件号码:*****2,姓名:郑小将
|