序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上实环境控股(武汉)有限公司 | 51.02676% | 9343.0万人民币 |
2 | SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD | 48.97324% | 8967.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周敏
|
|
2 |
杨军
|
|
3 |
王钢
|
|
4 |
孙赣钦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-27 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2019-08-26 | 联络员备案 |
邓丽威
|
李路平
|
3 | 2019-08-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄汉光
|
周敏
|
4 | 2019-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄汉光 [退出]王钢杨军孙赣钦
|
王钢杨军孙赣钦周敏 [新增]
|
5 | 2018-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事长黄汉光*****监事孙赣钦*****董事王钢*****董事杨军*****
|
董事长黄汉光*****监事孙赣钦*****董事兼总经理王钢*****董事杨军*****
|
6 | 2018-01-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董事长,黄汉光,1962-10-20;监事,孙赣钦,1973-08-25;董事,王钢,1958-12-02;董事,杨军,1974-04-21;
|
董事长,黄汉光,1962-10-20;监事,孙赣钦,1973-08-25;董事兼总经理,王钢,1958-12-02;董事,杨军,1974( + 0.61162% )-04-21;
|
7 | 2016-09-08 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****F
|
8 | 2016-09-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD,出资8967万人民币,占70.0%,实缴出资0万;上实环境控股(武汉)有限公司,出资3843万人民币,占30.0%,实缴出资0万;
|
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD,出资8967万人民币,占48.9732%,实缴出资0万;上实环境控股(武汉)有限公司,出资9343( + 143.11736% )万人民币,占51.03%,实缴出资0万;
|
9 | 2016-09-08 | 投资人(股权)变更 |
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD ****; [退出]上实环境控股(武汉)有限公司 ****; [退出]
|
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD [新增]****上实环境控股(武汉)有限公司 [新增]**** [新增]
|
10 | 2016-09-08 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****F
|