序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中企(宁夏)实业****展有限公司工会委员会 | 99% | 9900.0万人民币 |
2 | 中国企业报集团宁夏有限公司 | 1% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王斌
|
|
2 |
朱小兵
|
|
3 |
尹荣华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘欣 [退出]杨春 [退出]
|
王斌 [新增]朱小兵 [新增]
|
2 | 2022-08-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘欣
|
王斌
|
3 | 2022-08-08 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2020-06-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国企业报集团宁夏有限公司:51%;中企(宁夏)实业****展有限公司工会委员会:49%;
|
中国企业报集团宁夏有限公司:1%;中企(宁夏)实业****展有限公司工会委员会:99%;
|
5 | 2020-05-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
6 | 2020-05-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国企业报集团宁夏有限公司:100%;
|
中国企业报集团宁夏有限公司:51%;中企(宁夏)实业****展有限公司工会委员会:49%; [新增]
|
7 | 2020-04-22 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司(非上市)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
8 | 2020-04-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中企(宁夏)资产管理股份有限公司:20%; [退出]中企(宁夏)投资管理股份有限公司:80%;
|
中企(宁夏)投资管理股份有限公司:80%;
|
9 | 2020-04-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陆际能
|
刘欣
|
10 | 2020-04-22 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|