序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 虞洪宝 | 33% | 3399.0万人民币 |
2 | 兴乐集团有限公司 | 24% | 2472.0万人民币 |
3 | 虞洪济 | 24% | 2472.0万人民币 |
4 | 郑文飞 | 15% | 1545.0万人民币 |
5 | 陈新 | 4% | 412.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
虞洪宝
|
|
2 |
陈新
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
兴乐集团宁夏电缆有限公司一分厂
|
虞儒洋 | 2004-11-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
虞洪宝
|
朱叶如
|
2 | 2022-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶佩金 [退出]郑文飞 [退出]陈献芬 [退出]虞洪济 [退出]陈新崔玉琴 [退出]
|
陈新虞洪宝 [新增]
|
3 | 2017-03-27 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****F
|
4 | 2017-03-27 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****F
|
5 | 2014-06-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2004-06-15;经营期限止2014-06-14
|
经营期限起2004-06-15;经营期限止长期
|
6 | 2014-04-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:陈献芬
|
证件号码:*****姓名:虞洪宝
|
7 | 2014-04-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郑文飞,出资195万,占15.0%,实缴出资万;兴乐集团有限公司,出资312万,占24.0%,实缴出资万;陈献芬,出资429万,占33.0%,实缴出资万; [退出]虞洪济,出资195万,占15.0%,实缴出资万;陈新,出资104万,占8.0%,实缴出资万;叶佩金,出资65万,占5.0%,实缴出资万; [退出]
|
郑文飞,出资1545( + 692.30769% )万,占15.0%,实缴出资0万;虞洪济,出资2472( + 1167.69231% )万,占24.0%,实缴出资0万;虞洪宝,出资3399万,占33.0%,实缴出资0万; [新增]陈新,出资412( + 296.15385% )万,占4.0%,实缴出资0万;兴乐集团有限公司,出资2472( + 692.30769% )万,占24.0%,实缴出资0万;
|
8 | 2014-04-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****,姓名:陈献芬
|
证件号码:*****6,姓名:虞洪宝
|
9 | 2014-04-22 | 注册资本(金)变更 |
1300
|
10300( + 692.30769% )
|
10 | 2014-04-22 | 投资人(股权)变更 |
郑文飞 ****; [退出]兴乐集团有限公司 ****; [退出]陈献芬 ****; [退出]虞洪济 ****; [退出]陈新 ****; [退出]叶佩金 ****; [退出]
|
郑文飞 [新增]****虞洪济 [新增]****虞洪宝 [新增]****陈新 [新增]****兴乐集团有限公司 [新增]**** [新增]
|