序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘晓彬
|
陈洪涛
|
2 | 2021-05-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-07-04
|
无
|
3 | 2020-12-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曾茂军
|
刘晓彬
|
4 | 2018-09-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张霖
|
曾茂军
|