序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋小红 | 97.5% | 195.0万 |
2 | 孙春波 | 2.5% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
6
|
2032-11-06
|
2 | 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于忠群 [退出]
|
黄燕 [新增]
|
3 | 2017-05-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2014-10-22;经营期限止2017-06-08
|
经营期限起2014-10-22;经营期限止2020-06-08
|
4 | 2016-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:宋小红
|
证件号码:*****姓名:宋志明
|
5 | 2016-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****2,姓名:宋小红
|
证件号码:*****5,姓名:宋志明
|
6 | 2016-10-17 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****T
|
7 | 2016-10-17 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:宋小红
|
证件号码:****,姓名:宋志明
|
8 | 2016-10-17 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****T
|
9 | 2016-04-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宋小红,出资195万,占97.5%,实缴出资195万;于忠群,出资5万人民币,占2.5%,实缴出资5万; [退出]
|
孙春波,出资5万,占2.5%,实缴出资5万; [新增]宋小红,出资195万,占97.5%,实缴出资195万;
|
10 | 2016-04-12 | 投资人(股权)变更 |
宋小红 ****; [退出]于忠群 ****; [退出]
|
孙春波 [新增]****宋小红 [新增]**** [新增]
|