序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王玲 | 100% | 30.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王玲
|
|
2 |
郑利华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:郑利华
|
证件号码:*****姓名:王玲
|
2 | 2018-01-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,王玲,1977-12-06;执行董事,郑利华,1978-10-17;
|
执行董事兼总经理,王玲,1977-12-06;监事,郑利华,1978( + 0.05058% )-10-17;
|
3 | 2018-01-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郑利华,出资21万,占70.0%,实缴出资0万; [退出]王玲,出资9万,占30.0%,实缴出资0万;
|
王玲,出资30( + 233.33333% )万,占100.0%,实缴出资0万;
|
4 | 2018-01-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****1,姓名:郑利华
|
证件号码:*****9,姓名:王玲
|
5 | 2018-01-12 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:郑利华
|
证件号码:****,姓名:王玲
|
6 | 2018-01-12 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,王玲,****执行董事,郑利华,****
|
执行董事兼总经理,王玲,****监事,郑利华,****
|
7 | 2018-01-12 | 投资人(股权)变更 |
郑利华,****; [退出]王玲,****;
|
王玲,****;
|
8 | 2018-01-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2017-03-15 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****H
|
10 | 2017-03-15 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****H
|